Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Dvärguven AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Tallsparven AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | J.Holgersson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Spello AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bostadsrättsföreningen Isa | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bostadsrättsföreningen Rosa | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bostadsrättsföreningen Miika | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bostadsrättsföreningen Parkgläntan | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Klappträet 6 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Klappträet 6 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Ekonomisk förening Erla X | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Ekonomisk förening Sala X | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Måna Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-06-12 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-19 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-02-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-22 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-22 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-22 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-22 |