Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Lynx Juridik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nostradamus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | H3O Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ekliptikan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Skepparevägens Affärsutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekofokus Skolan i Halmstad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | LT Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skredseröd Gård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Todo Väst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Williamsson, Martin | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |