Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Adbus Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tak & Brandskydd i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | M. Berggren Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Brandtätning & Brandskyddsmålning i Malmö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Energia i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Energia i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Energia i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-09 |