Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hovås Office AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hovås Office AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HemBolaget Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekonza AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ekonza AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | IFOkus konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | M.R Partner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | M.R Partner Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | M.R Partner Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-30 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-04 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-03 |