Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Märtha Margita Callenholt
Märtha Margita Callenholt
19480703-XXXX
Ta kreditupplysning
Callenholt, Märtha Margita är en kvinna född den 3 juli 1948 och är bosatt i Saltsjö-Boo
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Proffs Produkter i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
UNIHOME AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Trademark Outlets STO AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Saltsjö-Boo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
INTEMA Kök & Bad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
EUROHOME Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Booaormen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tännäskröket AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Tännäs Resort AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Tännäs Resort AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Unihold AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
NB Nya Booaormen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Anakondan i Skarpnäs AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bulus Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Domicil Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Panelel STO AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Lamamba i Nacka AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Kärgården AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Torshäll Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Alavas Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nackadom Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sharpness XET AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Snowing365 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Inter Mark & Last i Nacka AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Lagom Fastighet i Boo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Lännersta 1:807
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Nacka EP Fjällan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Storskogen Stavsnäs 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Värmdö EP Stavsnäs 3
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen EP Värmdövik
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Strömma 1:55
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Majbacka Strömma
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Renstråket 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Märtha Margita Callenholt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-10-19
Bostadsrättsföreningen Storskogen Stavsnäs 1
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Proffs Produkter i Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Torbjörn Callenholt
Verkställande direktör
Kurt Torbjörn Callenholt
Styrelsesuppleant
Märtha Margita Callenholt
Tillbaka till sidans topp
UNIHOME AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Torbjörn Callenholt
Verkställande direktör
Kurt Torbjörn Callenholt
Styrelsesuppleant
Märtha Margita Callenholt
Revisor
Peter van Lienden
Tillbaka till sidans topp
Trademark Outlets STO AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Torbjörn Callenholt
Verkställande direktör
Kurt Torbjörn Callenholt
Styrelsesuppleant
Märtha Margita Callenholt
Revisor
Peter van Lienden
Tillbaka till sidans topp