Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Lekmannarevisorssuppleant | Aktiebolaget Jämtlands Travbana | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GM Ekonomi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | JOAB Sundet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kallbygdens Industrifastighet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Kallbygdens Industrifastighet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Duved Utveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Hamre Kullan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Mårtensson, Greger | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Kallbygdens Ekonomiska förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bostadsrättsföreningen Duved Legda | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-06-19 |
||
Lekmannarevisor Utträde: 2023-06-09 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-02-03 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-02-01 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-02-01 |