Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Görla Fastighets Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | M.O.H.H Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Zike Fastighetsutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | CBH Bygg & Plåt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | PrefabPlåt Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-24 |