Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | AW UPPLANDS BYGG AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MiMar Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | MiMar Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | TORSLUNDA EL BYGG AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stockholm Städ&Kontorsstäd AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Exklusiv Bygg och Renovering i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Envision Algorithms AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | SD< BYGG AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Parken i Viksjö | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Prima Konsult Redovisningstjänster i Stockholm | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-17 |