Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Gunilla Magnusson Redovisning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Gunilla Magnusson Redovisning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | RSK Logistik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-09-16 |
||
Revisor Utträde: 2024-06-13 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-29 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-06 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-23 |