Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bogaczka AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2023-12-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-09-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-09-22 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-08 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-29 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-28 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-25 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-25 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-19 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-19 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-19 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-08 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-02 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-05-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-05-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-25 |