Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sipano Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-18 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-11-14 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-27 |