Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Markus Kristian Klasson
Markus Kristian Klasson
19740308-XXXX
Ta kreditupplysning
Markus Kristian Klasson är en man född den 8 mars 1974. Han är folkbokförd i Täby sedan 2012-04-25. Täby ligger i Täby kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Merkanti Holding AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aktiebolaget Aurona
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Investment AB Malmborgen
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aprima AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AFS Norsien 19 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AFS G-Mag AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Östersund Handel Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
VP BOAB Viby AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Företagslägenheter i Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kuttervägen Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kuttervägen Fastighetsutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
VP BOAB Resåren AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Storsjöborgen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vasaparken Boab Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Odjuret Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
VP BOAB Projektutveckling Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nedajan Aktieförvaltning i Sundsvall AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vänerborgen AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastborgen Stensätter 107 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
S-Borgen T6 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vätterbygdens Bostadsförädling ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Vätterbygdens Bostadsförädling ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Markus Kristian Klasson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-09-16
Helheim 24 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-10-01
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 11 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Merkanti Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Markus Kristian Klasson
Styrelsesuppleant
Lena Margaretha Johansson
Tillbaka till sidans topp
Aktiebolaget Aurona
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Markus Kristian Klasson
Styrelsesuppleant
Lena Margaretha Klasson
Tillbaka till sidans topp
Investment AB Malmborgen
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Markus Kristian Klasson
Styrelsesuppleant
Lena Margaretha Klasson
Tillbaka till sidans topp