Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ekonomikonsulterna Maajola AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Loukku AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Seppo Maajola Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Liebling Reklambyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Maritime Ventures Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | FAT1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kotimaa AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Finnjet Arninge AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MILLGREY AKTIEBOLAG | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | FAT2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | DigiCom Scandinavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Delgivningsbar person Utträde: 2024-01-19 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2023-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-21 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2021-11-24 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2021-11-24 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2021-11-24 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2021-10-14 |