Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-17 |