Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Horn Vingård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Horn Vingård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-28 |