Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | DRT Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tech4good AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Klimatskoga i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ntricity AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ntricity AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Clean Nature i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Clean Nature i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Saxå Bruk AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisorssuppleant | Bostadsrättsföreningen Roslagen 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-15 |