Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Marie Louise Strömbeck
Marie Louise Strömbeck
19720701-XXXX
Ta kreditupplysning
Marie Louise Strömbeck är en kvinna född den 1 juli 1972. Hon är folkbokförd i Lidingö sedan 2023-03-01. Lidingö ligger i Lidingö kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bygg Rosen Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sjövalla Byggservice Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nyvest Bygg Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Våtrumsteknik i Skandinavien Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Betena Borr Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Heving & Hägglund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dipart Entreprenad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Karlskoga Bygg- och Anläggnings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mälar-El och Teleteknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Byggtjänst i Ö-vik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Elvbygg Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ALU Steel i Karlskoga AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Våtrumsgross i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Teknikbyggarna i Linköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gevab Byggservice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Liding Byggentreprenad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sjövalla VVS AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Circura AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Crafty HoldCo AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ideella föreningen Stockholms Byggmästarförening med firma, Stockholms Byggmästareförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Marie Louise Strömbeck har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-09-27
Ideella föreningen Stockholms Byggmästarförening med firma, Stockholms Byggmästareförening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-11-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 14 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bygg Rosen Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Erik Verner Rosen
Verkställande direktör
Bengt Erik Verner Rosen
Styrelseledamot
Björn Carl Erik Rosen
Styrelseledamot
Marie Louise Strömbeck
Styrelseledamot
Carl Filip De La Rose Nilsson
Ordförande
Carl Filip De La Rose Nilsson
Huvudansvarig revisor
August Erik Tommy Fagerberg
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Sjövalla Byggservice Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Lars-Ola Jäxvik
Styrelseledamot
Anders Pontus Johannesson
Verkställande direktör
Anders Pontus Johannesson
Styrelseledamot
Carl Filip De La Rose Nilsson
Ordförande
Carl Filip De La Rose Nilsson
Styrelseledamot
Marie Louise Strömbeck
Extern vice verkställande direktör
Hans Daniel Sundén
Tillbaka till sidans topp
Nyvest Bygg Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Magnus Larsson
Verkställande direktör
Hans Magnus Larsson
Styrelseledamot
Carl Fredrik Lindell
Styrelseledamot
Marie Louise Strömbeck
Styrelseledamot
Carl Filip De La Rose Nilsson
Ordförande
Carl Filip De La Rose Nilsson
Huvudansvarig revisor
August Erik Tommy Fagerberg
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp