Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Marie Helena Christina Olsson
Marie Helena Christina Olsson
19830701-XXXX
Ta kreditupplysning
Olsson, Marie Helena Christina är en kvinna född den 1 juli 1983 och är bosatt i Göteborg
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Miralahealthcare AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Marie Helena Christina Olsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-01-28
Certico AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-03-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Miralahealthcare AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern verkställande direktör
Ulf Harry Kressner
Styrelseledamot
Eva Margareta Elisabeth Eriksson
Ordförande
Eva Margareta Elisabeth Eriksson
Styrelsesuppleant
Marie Helena Christina Olsson
Tillbaka till sidans topp