Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsföreningen Mölndalshus 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 21 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bonum Bostadsrättsförening Blåregnet | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-08 |