Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Maria Ulrika Nilsson
Maria Ulrika Nilsson
19701021-XXXX
Ta kreditupplysning
Nilsson, Maria Ulrika är en kvinna född den 21 oktober 1970 och är bosatt i Hindås
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
EMN Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Maria Ulrika Nilsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-28
EMN AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-02-15
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
EMN Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ralph Arne Mikael Nilsson
Styrelsesuppleant
Maria Ulrika Nilsson
Tillbaka till sidans topp