Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-24 |