Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Maria Theresa Schedvin
Maria Theresa Schedvin
19790614-XXXX
Ta kreditupplysning
Schedvin, Maria Theresa är en kvinna född den 14 juni 1979 och är bosatt i Mariestad
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Thunder Island AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Maria Theresa Schedvin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-11-30
Termino C 10409 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-10-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Thunder Island AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Patrik Emil Axel Schedvin
Styrelseledamot
Maria Theresa Schedvin
Tillbaka till sidans topp