Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Maria Kristina Micaela Zilén
Maria Kristina Micaela Zilén
19910619-XXXX
Ta kreditupplysning
Zilén, Maria Kristina Micaela är en kvinna född den 19 juni 1991 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Micaela Zilén AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Maria Kristina Micaela Zilén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-07-04
Åhnberg & Partners AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-12-06
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656081 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Micaela Zilén AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Lars Görgen Zilén
Styrelseledamot
Maria Kristina Micaela Zilén
Tillbaka till sidans topp