Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Maria Katarina Berg
Maria Katarina Berg
19750716-XXXX
Ta kreditupplysning
Berg, Maria Katarina är en kvinna född den 16 juli 1975 och är bosatt i Åkersberga
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Skärgårdsstads Markentreprenad AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Maria Katarina Berg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-10-04
Termino C 9950 AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-05-15
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Skärgårdsstads Markentreprenad AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kurt Robert Berg
Verkställande direktör
Kurt Robert Berg
Styrelsesuppleant
Maria Katarina Berg
Revisor
Håkan Claes Anders Karlén
Tillbaka till sidans topp