Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Maria Karolina Åhr
Maria Karolina Åhr
19801002-XXXX
Ta kreditupplysning
Åhr, Maria Karolina är en kvinna född den 2 oktober 1980 och är bosatt i Djursholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Quinyx AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Quinyx AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lanterna Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tijtall AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
BEMH Financial AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Alfvén & Didrikson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Humly Edtech AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Quinem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Quinem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Paligo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Quinyx Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Quinyx Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Oktober Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
West Garden Street Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
28 Kings Garden AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Alfvén & Didrikson 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Maria Karolina Åhr har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-17
Hinter Lake Investments AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-07-08
Garden Street Marketplaces AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-05-17
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-05-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 13 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Quinyx AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Magnus Lindhe
Revisor
Beata Lihammar
Styrelseledamot
Michael Maurice Brown
Extern firmatecknare
Magnus Franz Gunnar Olausson
Styrelseledamot
Måns Anders Alfvén
Styrelseledamot
Maria Karolina Åhr
Ordförande
Maria Karolina Åhr
Styrelseledamot
Erik Olof Viktor Fjellborg
Verkställande direktör
Erik Olof Viktor Fjellborg
Styrelseledamot
Dillon Thomas Joyce
Tillbaka till sidans topp
Lanterna Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Christine Opdyke Willig
Huvudansvarig revisor
Beata Lihammar
Styrelsesuppleant
Steven Hassan Zavari
Styrelseledamot
Carl Johan Teodor Blomquist
Ordförande
Carl Johan Teodor Blomquist
Styrelseledamot
Maria Karolina Åhr
Styrelsesuppleant
Ken Elias Liebkind
Styrelseledamot
Nicholas Karl Johansson
Styrelseledamot
Carl Hugo Magnus Wernhoff
Extern firmatecknare
Niklas Stefan Åkesson
Revisor
BDO Mälardalen AB
Tillbaka till sidans topp
Tijtall AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Måns Anders Alfvén
Styrelseledamot
Per Hjalmar Olof Didrikson
Ordförande
Per Hjalmar Olof Didrikson
Revisor
Caroline Anna Ljungberg
Styrelseledamot
Maria Karolina Åhr
Styrelseledamot
Ken Elias Liebkind
Extern firmatecknare
Berit Monika Pers
Tillbaka till sidans topp