Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Maria Helling
Maria Helling
19780605-XXXX
Ta kreditupplysning
Helling, Maria är en kvinna född den 5 juni 1978 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
J Hellings Tidningsmakare AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Maria Helling har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-04-21
Bostadsrättsföreningen Kungsgården nr 1
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-03-09
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
J Hellings Tidningsmakare AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jonas Helling
Verkställande direktör
Jonas Helling
Styrelsesuppleant
Maria Helling
Tillbaka till sidans topp