Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Maria Ellinoré Beatricé Andersson
Maria Ellinoré Beatricé Andersson
19690822-XXXX
Ta kreditupplysning
Andersson, Maria Ellinoré Beatricé är en kvinna född den 22 augusti 1969 och är bosatt i Enköping
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
FL Rör & Konsult AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Maria Ellinoré Beatricé Andersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-04-01
PJ Garageportar AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-08-10
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
FL Rör & Konsult AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Gunnar Nordin
Verkställande direktör
Lars Gunnar Nordin
Styrelsesuppleant
Maria Ellinoré Beatricé Andersson
Tillbaka till sidans topp