Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hack Rides Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | Hack Rides Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hack Rides Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Andreasson, Elisabeth | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Fågelbärsträdet 11 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-27 |