Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Maria Elisabeth Andersson
Maria Elisabeth Andersson
19670815-XXXX
Ta kreditupplysning
Maria Elisabeth Andersson är en kvinna född den 15 augusti 1967. Hon är folkbokförd i Uppsala sedan 2022-12-01. Uppsala ligger i Uppsala kommun, Uppsala län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
UPPENT Upplands Entreprenadmaskiner AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Markona AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Markona AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bilba Holding AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Stora Björkby Industripark AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kapacitator Mark & Miljö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
MCA Produktion AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AVKL förvaltning Uppland AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MCA Entreprenad Uppland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Benefit Consulting Uppland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Greenbay RealEstate Uppland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Poem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
FiMi Closet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
FiMi Closet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Maria Elisabeth Andersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-01-17
Linus Andersson Entreprenadteknik Aktiebolag
Upplöst...
Styrelseledamot
Utträde: 2022-10-01
Vitsippan Holding AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-09-29
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 5 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
UPPENT Upplands Entreprenadmaskiner AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Christer Per-Arne Andersson
Ordförande
Christer Per-Arne Andersson
Revisor
Sigvor Katarina Lindholm
Styrelseledamot
Maria Elisabeth Andersson
Styrelseledamot
Karl Linus Christer Andersson
Verkställande direktör
Karl Linus Christer Andersson
Styrelseledamot
Josefin Elisabeth W Andersson
Tillbaka till sidans topp
Markona AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Hans Göran Sundstrand
Styrelseledamot
Christer Per-Arne Andersson
Vice verkställande direktör
Christer Per-Arne Andersson
Ordförande
Christer Per-Arne Andersson
Styrelseledamot
Maria Elisabeth Andersson
Verkställande direktör
Maria Elisabeth Andersson
Tillbaka till sidans topp
Bilba Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Maria Elisabeth Andersson
Tillbaka till sidans topp