Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | VANICEK SVENSKA Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | RSG Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | KvalitetsBygg R AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | URK OF SWEDEN AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | KvalitetsEl R AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kvalitetsbygg R VVS & Energi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Service Total Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | KvalitetsProjektering R AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | The Block App AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Mjölby Muttern 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MA Konsult Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | WallAnder & Co AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Anderson, Maria Elisabet | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-04 |