Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-25 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Likvidator Utträde: 2024-04-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-11 |