Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Partnerinvest Övre Norrland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sustainalube AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-10 |