Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Erik Hansson Uddevalla Bilaktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-16 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-02-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-02-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-04-13 |