Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Margareta Greta Grabowska
Margareta Greta Grabowska
19580523-XXXX
Ta kreditupplysning
Grabowska, Margareta Greta är en kvinna född den 23 maj 1958 och är bosatt i Älvdalen
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Väsa Trading AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Margareta Greta Grabowska har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-07-26
Norra Dalarnas Fastighets- och Infrastruktur AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Väsa Trading AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Seweryn Jankowski
Styrelseledamot
Margareta Greta Grabowska
Tillbaka till sidans topp