Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tellort Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Moll Gruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Moll Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wood & Hill Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | M&M Trollet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Moll Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Frugalform AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-03 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-05 |