Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | IONITY GmbH Swedish branch Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-02 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-20 |