Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aktiebolaget Sandbergs Järn | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Monde Verde AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ljusgrossisten Svenska AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Monde Verde Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LED Konsulten i Karlstad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Neon Lights Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svannäs Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-12 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-12 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |