Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | MBVR Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | MBVR Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-01 |