Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Biora BioEx AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |