Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Marco Antonio Berggren
Marco Antonio Berggren
19750609-XXXX
Ta kreditupplysning
Marco Antonio Berggren är en man född den 9 juni 1975. Han är folkbokförd i Sollentuna sedan 2019-03-25. Sollentuna ligger i Sollentuna kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
MAnton Investment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Recap Energy AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Recap Energy AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Miss Mary Production Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ReCap Energy Storage AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ReCap Solar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ReCap Solar Fund I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
ReCap Solar Fund I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ReCap Solar Fund II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
ReCap Solar Fund II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ReCap Solar Fund III AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ReCap Solar Fund IV AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Recap Solar Fund 5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Recap Solar Fund 5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Recap Solar Fund VI AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Recap Green Bond I AB (publ)
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Recap Green Bond I AB (publ)
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Recap Battery I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Recap Battery I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Recap Battery II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Recap BESS AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Recap Energy Storage II AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Recap Battery V AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Recap Battery V AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Recap Battery VI AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Recap Battery VI AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Recap Procurement AB
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Marco Antonio Berggren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-19
RCSM AB
Aktivt
Verkställande direktör
Utträde: 2023-01-19
RCSM AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-03-25
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 12 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
MAnton Investment AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Marco Antonio Berggren
Styrelsesuppleant
Ingela Marie Regmert
Tillbaka till sidans topp
Recap Energy AB (publ)
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Peter Johan Carl Ekman
Styrelseledamot
Kristian Brüning
Ordförande
Kristian Brüning
Styrelseledamot
Marco Antonio Berggren
Verkställande direktör
Marco Antonio Berggren
Huvudansvarig revisor
Malin Terése Åkesson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Styrelseledamot
Nicholas Cooper Anderson
Tillbaka till sidans topp
Miss Mary Production Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Marco Antonio Berggren
Styrelseledamot
Ingela Marie Regmert
Verkställande direktör
Ingela Marie Regmert
Tillbaka till sidans topp