Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Daniel Stängsel AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |