Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Galapagos Biopharma Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern vice verkställande direktör Utträde: 2024-04-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-10 |