Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Malte Ivar Folke Nilsson
Malte Ivar Folke Nilsson
19811016-XXXX
Ta kreditupplysning
Nilsson, Malte Ivar Folke är en man född den 16 oktober 1981 och är bosatt i Visby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
WBY Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Malte Ivar Folke Nilsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-09-15
Driftsbolag FSV AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-01-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
WBY Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kevin Jonnie Karlsson
Styrelsesuppleant
Malte Ivar Folke Nilsson
Tillbaka till sidans topp