Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Malin Nina Johanna Lundqvist
Malin Nina Johanna Lundqvist
19701016-XXXX
Ta kreditupplysning
Lundqvist, Malin Nina Johanna är en kvinna född den 16 oktober 1970 och är bosatt i Skellefteå
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
R2 i Skellefteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AB Burlin Invest
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Aktiebolaget Stadsparken Nord
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
H10 Fastigheter i Luleå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Snöstenen 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Harenio AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Snöstenen i Hemavan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Snöstenen 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AB M.N.J Lundqvist
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AB K.D.G Burlin
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AB Burlin Invest Group
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
BPG 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
R4 i Skellefteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
SQ.M 5 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Malin Nina Johanna Lundqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-11-24
NP3 Motormarken Två AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-07-07
Entré Södra Sunnanå Projekt AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-01-19
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 9 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
R2 i Skellefteå AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Dick Göran Burlin
Styrelsesuppleant
Malin Nina Johanna Lundqvist
Tillbaka till sidans topp
AB Burlin Invest
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Dick Göran Burlin
Verkställande direktör
Karl Dick Göran Burlin
Styrelsesuppleant
Malin Nina Johanna Lundqvist
Revisor
Karl Olof Erik Morén
Tillbaka till sidans topp
Aktiebolaget Stadsparken Nord
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Dick Göran Burlin
Verkställande direktör
Karl Dick Göran Burlin
Styrelsesuppleant
Malin Nina Johanna Lundqvist
Revisor
Karl Olof Erik Morén
Tillbaka till sidans topp