Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Hellars AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Prokurist | GREKEN Restaurang- och organisationskonsult | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Prokurist | Fjädersvansen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Larsson, Malin | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-08-19 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-08-09 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-04-06 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-11-09 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-11-09 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-02 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-01-28 |