Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | MAIH Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aktiebolaget ML Management | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BL 6 Fastighet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Träkronan | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-09-22 |