Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Vaxholmsvatten Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Malin Forsbrand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-26 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |