Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Teaterterrassen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen VeloCity 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Teaterterassen Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Kajkanten i Hudiksvall | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-24 |