Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Gottskär Hotell AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Gustav Trägårdh Event AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Redio AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Grube Event AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Baket i Ljungby AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | GG Nöje AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Grubeio AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Baket i Värnamo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-04 |