Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Maja Sölvi Johanna Eriksson
Maja Sölvi Johanna Eriksson
19520725-XXXX
Ta kreditupplysning
Eriksson, Maja Sölvi Johanna är en kvinna född den 25 juli 1952 och är bosatt i Skå
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Barnbyn Skå
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Maja Sölvi Johanna Eriksson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-10-13
Familjebehandling & Handledning Sölvi Eriksson AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Barnbyn Skå
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Inger Elisabet Karlsson
Styrelseledamot
Mayne Cristina Älgekrans
Styrelseledamot
Maja Sölvi Johanna Eriksson
Styrelseledamot
Sten Filip Kvissberg
Styrelseledamot
Franco Antonio Peirano Salas
Extern firmatecknare
Inger Elisabeth Kvissberg
Styrelseledamot
Christina Ingar-Marie Lindgren
Styrelsesuppleant
Nils David Axel Häggmark
Styrelseledamot
Åsa Sofia Karström
Styrelsesuppleant
Gun Annsofie Larsson
Tillbaka till sidans topp